Massimo Covre
Erhvervsaktiv: | 21. maj 2019 - 22. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | SGM Finance ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P.L.I. Professional Lighting International ApS (5 år 3 måneder) |
Seed: 1564975238
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Massimo Covre. Første gang Massimo var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2019 i SGM Finance ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Massimo Covre i 5 år 3 måneder, inden stoppet d. 21. august 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. august 2024.
Tidslinje (8)
-
P.L.I. Professional Lighting International ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
P.L.I. Professional Lighting International ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
SGM Finance ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Massimo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 5 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 22.08.2024
Direktør
07.02.2020 - 22.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 21.08.2024
Direktør
30.12.2019 - 21.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Massimo' netværk er Filipo Bortolini.