Vibeke Kistrup Holm
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 214' DKK Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. (2023) |
Største underskud: | -1.494' DKK Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. (2020) |
Største egenkapital: | 1.271' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2018) |
Største gæld: | 6.872' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vejen Gymnasium og HF (2 år 5 måneder) |
Seed: 855693445
Det hele begyndte for alvor dengang i 2019 ved VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Vibeke Kistrup Holm i 1 år, før fratrædelsen den 7. maj 2020.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 167' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 7. maj 2020.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2022
Registreringsdato: 17.04.2022 -
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020 -
VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020
Blå bog (fortsat)
Vibeke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2020 - 17.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - 07.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Vibeke Kistrup Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 85' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 1.494' DKK.
Vibeke har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2020 til 2022 hos Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Anette Johansen.