Mikkel Graulund Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CBS CAFÉERNE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 552' DKK CBS CAFÉERNE ApS (2021) |
Største underskud: | -1.307' DKK CBS CAFÉERNE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 49.030' DKK AKJ Invest II ApS (2023) |
Største gæld: | 6.735' DKK AKJ Invest II ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CBS CAFÉERNE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKJ Invest II ApS (3 år 2 måneder) |
Seed: 1084205836
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2019 i CBS CAFÉERNE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mikkel Graulund Jørgensen i 1 år, inden stoppet d. 28. maj 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.307' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKJ Invest II ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
AKJ HOLDING ApS
Via AKJ Invest II ApS -
MANIS-H 2013 A/S
Via AKJ HOLDING ApS -
Helge Invest ApS
Via AKJ HOLDING ApS -
JUAL Holding II ApS
Via AKJ HOLDING ApS -
JUAL Group A/S
Via JUAL Holding II ApS -
JUAL A/S
Via JUAL Group A/S -
JUAL EJENDOMME ApS
Via JUAL Group A/S -
SCANHEAT A/S
Via JUAL Group A/S -
BYGTJEK A/S
Via JUAL Group A/S -
Perform Ejendomme ApS
Via JUAL Group A/S -
PERFORM A/S
Via JUAL Group A/S -
Fixnordic A/S
Via JUAL Group A/S -
JUAL EJENDOMME II ApS
Via JUAL Group A/S -
Ward Invest B ApS
Via AKJ Invest II ApS -
WARD247 ApS
Via Ward Invest B ApS
Tidslinje (3)
-
AKJ Invest II ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021 -
CBS CAFÉERNE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
CBS CAFÉERNE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2019
Registreringsdato: 07.05.2019
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2019 - 28.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Graulund Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKJ Invest II ApS (30% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 49.030' DKK. Gennem sit holdingselskab AKJ Invest II ApS har Mikkel dermed også andele i AKJ HOLDING ApS (66.66-89.99%) & Ward Invest B ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikkel Graulund Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 72' DKK (AKJ Invest II ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.307' DKK (CBS CAFÉERNE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.030' DKK (AKJ Invest II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 389' DKK (CBS CAFÉERNE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Anders Kjær Jørgensen.