Martin Bak Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOL12 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.705' DKK De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS (2022-23) |
Største underskud: | -133' DKK Spotland Landinspektører ApS (Nu: SOL12 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.472' DKK De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.815' DKK De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bornholmer landinspektøranpartsselskab (4 år) |
Seed: 670220324
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2019 i SOL12 ApS (tidligere Spotland Landinspektører ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Martin Bak Rasmussen i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. september 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.272' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bornholmer landinspektøranpartsselskab
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS
Via Bornholmer landinspektøranpartsselskab
Direktørposter (2)
-
Bornholmer landinspektøranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2020 -
De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Bornholmer ApS (Nu: Bornholmer landinspektøranpartsselskab) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022 -
De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
02.09.2020 - 15.03.2022
Ejer og Direktør
02.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 30.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS fremviste et overskud på 1.705' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Bornholmer ApS (Nu: Bornholmer landinspektøranpartsselskab) fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.705' DKK (De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1' DKK (Bornholmer ApS (Nu: Bornholmer landinspektøranpartsselskab)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.472' DKK (De Fakto Rådgivende Landinspektører ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 34' DKK (Bornholmer ApS (Nu: Bornholmer landinspektøranpartsselskab)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jens Henrik Sørensen.