Mads Lind Severinsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KL Jyllinge 2019 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.590' DKK KRISTIAN LIND ApS (2021) |
Største underskud: | -1.914' DKK KRISTIAN LIND ApS (2022) |
Største egenkapital: | 63.561' DKK KRISTIAN LIND ApS (2023) |
Største gæld: | 47.595' DKK KRISTIAN LIND ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KRISTIAN LIND ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mads Lind ApS (5 år 3 måneder) |
Seed: 108400559
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2019 i KL Jyllinge 2019 ApS i hvervet som Ejer. Mads Lind Severinsen købte sig ind i virksomheden den 29. maj 2019 og fik en ejerandel på 66.66-89.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Mads af: Kristian Lind. Hvervet som Ejer havde Mads i , inden stoppet d. 26. juni 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mads Lind ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KRISTIAN LIND ApS
Via Mads Lind ApS -
Gogreentech A/S
Via KRISTIAN LIND ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Mads Lind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
KL Jyllinge 2019 ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019 -
Mads Lind ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019 -
Mads Lind ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Ejer og Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.03.2022 - 22.09.2022
Ejerandel: 75% -
Ejer
29.05.2019 - 26.06.2019
Ejerandel: 75%
Mads Lind Severinsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mads Lind ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.109' DKK. Gennem sit holdingselskab Mads Lind ApS har Mads dermed også andele i KRISTIAN LIND ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Lind Severinsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mads Lind ApS landede et overskud på 101' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Mads Lind ApS landede et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.636' DKK (KRISTIAN LIND ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 824' DKK (Bøgetoppen Slagelse Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.561' DKK (KRISTIAN LIND ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -579' DKK (Bøgetoppen Slagelse Aps).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kristian Lind.