Carsten Lygum
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 566' DKK Gefion Group Holdco III A/S (2018) |
Største underskud: | -9.320' DKK Gefion Group Holdco III A/S (2022) |
Største egenkapital: | 28.495' DKK Gefion Group Holdco III A/S (2023) |
Største gæld: | 39.501' DKK Gefion Group Holdco III A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Gefion Group Holdco III A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS (9 måneder) |
Seed: 1934769031
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Lygum i 9 måneder, før stoppet den 20. juni 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Komplementarselskabet Studio 1A Hotel Apartments ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Studio 1A Hotel Apartments K/S
Via Komplementarselskabet Studio 1A Hotel Apartments ApS
Bestyrelsesposter (11)
-
Gefion Group Holdco III A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
Udbygningsselskabet af 2017 K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
GG MBVH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
GG Horneby Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
Komplementarselskabet GG Ørnesædevej Havdrup A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
GG KBV P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
GG Horneby P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
GG Billund Hovedgade P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
Komplementarselskabet GG Slangerup ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024 -
K/S GG Slangerup
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (19)
-
GG KBV Holding A/S (Nu: GG General Partner ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Studio 1A Hotel Apartments K/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Komplementarselskabet Studio 1A Hotel Apartments ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Lygum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS der præsenterede et underskud på 1' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 måneder fra 2018 til 2019 hos Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 59' DKK (Komplementarselskabet GG Ørnesædevej Havdrup A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.290' DKK (Gefion Group Holdco III A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.495' DKK (Gefion Group Holdco III A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Udbygningsselskabet af 2017 K/S).