Connie Ejskær Braüner
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HESTLUND EFTERSKOLE (Reel ejer) |
Største overskud: | 261' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2019) |
Største underskud: | -1.758' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Største egenkapital: | 17.262' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2014) |
Største gæld: | 7.735' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HESTLUND EFTERSKOLE (5 år 4 måneder) |
Seed: 524975840
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2019 ved HESTLUND EFTERSKOLE i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Connie Ejskær Braüner nu bestreddet i 5 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ungdoms- og efterskoler. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Connie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Connie' netværk er Susanne Bæk Hansen.