René Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2019 (5 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BF ANLÆG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.751' DKK BF ANLÆG ApS (2022) |
Største underskud: | -6.478' DKK BF ANLÆG ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.348' DKK BF ANLÆG ApS (2023) |
Største gæld: | 71.960' DKK BF ANLÆG ApS (2023) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos BF ANLÆG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BF ANLÆG ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 903942178
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 i BF ANLÆG ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde René Jespersen i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 17. april 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen landskabspleje. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 108' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Munch & Munch Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
360 Business Consulting ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
Munch & Madsen ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
CM Byggerådgivning ApS
Via Munch & Munch Holding ApS -
BF ANLÆG ApS
Via Munch & Munch Holding ApS
Direktørposter (2)
-
BF ANLÆG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
360 Business Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BF ANLÆG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
BF ANLÆG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
BF ANLÆG ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
BF ANLÆG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2019 - 17.04.2023
Direktør og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Munch & Munch Holding ApS -
Reel ejer
08.03.2021 - 31.01.2023
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66%
René Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Munch & Munch Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -249' DKK. Igennem sit holdingselskab Munch & Munch Holding ApS har René dermed også ejerandele i 360 Business Consulting ApS (100%), Munch & Madsen ApS (33.34-49.99%), CM Byggerådgivning ApS (25-33.33%) & BF ANLÆG ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for René Jespersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BF ANLÆG ApS fremviste et overskud på 5.751' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BF ANLÆG ApS fremviste et underskud på 6.478' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 267' DKK (360 Bolig & Udlejning ApS (Nu: Munch & Madsen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.348' DKK (BF ANLÆG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -249' DKK (Munch & Munch Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Lise Munch Kjeldsen.