Davide Cantoni
Erhvervsaktiv siden: | 27. jul. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MDC DK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.650' DKK KC3 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.711' DKK KC3 ApS (2023) |
Største gæld: | 63.913' DKK KC3 ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KC3 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KC3 ApS (4 år 11 måneder) |
Seed: 1523215711
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 hos MDC DK ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Davide Cantoni købte virksomheden MDC DK ApS den 27. juli 2017. Davide der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør og Ejer havde Davide i 2 år 9 måneder, inden stoppet den 27. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2017-18 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KC3 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Funder Kirkevej Silkeborg Komplementar ApS
Via KC3 ApS -
K/S Bolig Funder Kirkevej Silkeborg
Via Funder Kirkevej Silkeborg Komplementar ApS -
Bolig Hald Ege Viborg Komplementar ApS
Via KC3 ApS -
K/S Bolig Hald Ege Viborg
Via Bolig Hald Ege Viborg Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
KC3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
MDC DK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021 -
MDC DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
KC3 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2019
Registreringsdato: 10.10.2019
Blå bog (fortsat)
Davide har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
27.07.2017 - 12.02.2021
Ejerandel: 100%
Davide Cantoni er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KC3 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.711' DKK. Gennem sit holdingselskab KC3 ApS har Davide dermed også andele i Funder Kirkevej Silkeborg Komplementar ApS (15-19.99%), K/S Bolig Funder Kirkevej Silkeborg (10-14.99%), Bolig Hald Ege Viborg Komplementar ApS (10-14.99%) samt K/S Bolig Hald Ege Viborg (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Davide Cantoni, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KC3 ApS landede et overskud på 4.650' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Davide' netværk er Marlene Kristensen.