Jacob Fjord Ørskov
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ole Ørskov Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 10.830' DKK Ørskov Agro ApS (2022) |
Største underskud: | -871' DKK Ørskov Agro ApS (2016) |
Største egenkapital: | 46.766' DKK Ørskov Agro ApS (2023) |
Største gæld: | 125.723' DKK Ørskov Agro ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Ørskov Agro ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Ørskov Agro ApS (5 år 2 måneder) |
Seed: 377178080
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2019 ved Ole Ørskov Holding ApS i hvervet som Ejer. Jacob Fjord Ørskov købte sig ind i virksomheden den 25. juni 2019 og havde en ejerandel på 40,09%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jacob af: Ole Ørskov. Rollen som Ejer havde Jacob i , før fratrædelsen den 1. juli 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2018 viste et overskud på 398' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jacob Ørskov Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ørskov Agro ApS
Via Jacob Ørskov Holding ApS -
Videbæk Mose Vindkraft I/S
Via Ørskov Agro ApSIkke offentliggjort -
DAN LET AF 2013 ApS
Via Ørskov Agro ApS
Direktørposter (2)
-
Jacob Ørskov Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2021 -
Ørskov Agro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019
Tidslinje (11)
-
Ørskov Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021 -
Jacob Ørskov Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021 -
Ørskov Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.06.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
25.06.2019 - 20.09.2021
Direktør
01.07.2019 - 20.09.2021
Ejer
01.11.2019 - 20.09.2021
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
25.06.2019 - 01.07.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
Jacob Fjord Ørskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jacob Ørskov Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.262' DKK. Gennem sit holdingselskab Jacob Ørskov Holding ApS har Jacob dermed også andele i Ørskov Agro ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jacob Fjord Ørskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ørskov Agro ApS landede et overskud på 10.830' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 846' DKK (Ørskov Agro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.766' DKK (Ørskov Agro ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.262' DKK (Jacob Ørskov Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Ole Ørskov.