Jens Storm Stausholm
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | 319 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 174.411' DKK Stadt A/S (Nu: Marienlyst Aarhus 2 ApS) (2021) |
Største underskud: | -4.883' DKK Stadt Udvikling ApS (Nu: Marienlyst Udvikling ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 360.137' DKK 119 ApS (2022) |
Største gæld: | 44.547' DKK Stadt A/S (Nu: Marienlyst Aarhus 2 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Stadt Udvikling ApS (Nu: Marienlyst Udvikling ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JSS 2020 ApS (3 år 8 måneder) |
Seed: 271779675
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2019 i 319 ApS som Ejer. Jens Storm Stausholm købte virksomheden 319 ApS den 2. juli 2019. Jens der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Jens i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2019-20 kunne fremvise et underskud på 4' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JSS 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
119 ApS
Via JSS 2020 ApS -
Stadt Holding ApS
Via 119 ApS -
Marienlyst Holding A/S
Via Stadt Holding ApS -
Marienlyst Aarhus 1 ApS
Via Marienlyst Holding A/S -
Marienlyst Aarhus 2 ApS
Via Marienlyst Holding A/S -
Marienlyst Udvikling ApS
Via Marienlyst Holding A/S
Tidslinje (5)
-
JSS 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
JSS 2020 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
319 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.01.2021 - 11.06.2024
Reel ejer
06.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.07.2019 - 31.01.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2019 - 16.12.2020
Ejerandel: 18% -
Reel ejer
15.08.2019 - 16.12.2020
Ejerandel: 20,25% -
Reel ejer
04.07.2019 - 16.12.2020
Ejerandel: 22,5%
Jens Storm Stausholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JSS 2020 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 80.133' DKK. Igennem sit holdingselskab JSS 2020 ApS har Jens dermed også ejerandele i 119 ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Storm Stausholm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JSS 2020 ApS fremviste et underskud på 888' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.460' DKK (Stadt A/S (Nu: Marienlyst Aarhus 2 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.934' DKK (119 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 356.222' DKK (119 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.398' DKK (Stadt Udvikling ApS (Nu: Marienlyst Udvikling ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jens Bjørnstad Stausholm.