Mikkel Hyldborg Lund
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MLund Holding 2019 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.956' DKK Midtjysk Sæbefabrik A/S (2021) |
Største underskud: | -547' DKK N Retail Denmark ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.437' DKK Midtjysk Sæbefabrik A/S (2021) |
Største gæld: | 26.264' DKK Midtjysk Sæbefabrik A/S (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Flexservice ApS (Nu: Handelsselskab af 04-07-2017 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLund Holding 2019 ApS (4 år 5 måneder) |
Seed: 201464261
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2019 hos MLund Holding 2019 ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mikkel Hyldborg Lund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Mikkel i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 16. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2019-20 som viste et overskud på 433' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MLund Holding 2021 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jysk Polering & Rens ApS
Via MLund Holding 2021 ApS
Direktørposter (2)
-
Jysk Polering & Rens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2022 -
MLund Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Indeklima-rens.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Indeklima-rens.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2024
Registreringsdato: 27.01.2024 -
MLund Holding 2019 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.05.2022 - 05.09.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.01.2024 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
08.07.2019 - 18.12.2023
Ejerandel: 100%
Mikkel Hyldborg Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLund Holding 2021 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 374' DKK. Gennem holdingselskabet MLund Holding 2021 ApS har Mikkel derfor også andele i Jysk Polering & Rens ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Mikkel Hyldborg Lund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Safe Surface ApS (Nu: TKJ Trading 2020 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.238' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MLund Holding 2019 ApS kunne fremvise et underskud på 193' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 328' DKK (Jysk Polering & Rens ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Jysk Facadeservice ApS (Nu: Anpartsselskabet af 24. april 2024)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 374' DKK (MLund Holding 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Jysk Facadeservice ApS (Nu: Anpartsselskabet af 24. april 2024)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Niels Jørgen Bak Sørensen.