Andreas Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | X-trends I/S (Ejer) |
Største overskud: | 22' DKK FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2019-21) |
Største underskud: | -1.167' DKK Firmnav International ApS (Nu: Unhaze International ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.159' DKK 1.0 Ventures ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.480' DKK FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af 1.0 Ventures ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 1434420663
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2019 i X-trends I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jonas Pedersen at Andreas Pedersen stiftede X-trends I/S den dag i juli 2019. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Andreas i 1 måned, før fratrædelsen d. 23. august 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. august 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nura ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PRIVEQ PARTNERS ApS
Via Nura ApS -
Sigma AI ApS
Via Nura ApS -
42 Renaissance ApS
Via Nura ApS
Direktørposter (3)
-
Nura ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023 -
Sigma AI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024 -
42 Renaissance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2024
Tidslinje (12)
-
1.0 Ventures ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
1.0 Ventures ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
42 Renaissance ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024
Blå bog (fortsat)
Andreas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.11.2019 - 03.09.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2021 - 14.06.2023
Reel ejer
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,05%
Andreas Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nura ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Nura ApS har Andreas derfor også andele i PRIVEQ PARTNERS ApS (33.34-49.99%), Sigma AI ApS (100%) & 42 Renaissance ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Andreas Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor 1.0 Ventures ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Jonas Pedersen.