Anette Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jul. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BUSK & CO INTERNATIONAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 449' DKK BUSK & CO INTERNATIONAL ApS (2020) |
Største underskud: | -2.319' DKK AgroVertic ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 454' DKK BUSK & CO INTERNATIONAL ApS (2020) |
Største gæld: | 4.638' DKK AgroVertic ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AgroVertic ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af BUSK & CO INTERNATIONAL ApS (5 år 1 måned) |
Seed: 1917323064
Karrieren som leder startede i 2019 ved BUSK & CO INTERNATIONAL ApS (tidligere VED MAJTRÆET HOLDING ApS) i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Anette Andersen nu bestreddet i 5 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 351' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Busk & Co. Holding ApS
Ejerandel: 100% -
BUSK & CO INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AgroVertic ApS
Via Busk & Co. Holding ApS
Direktørposter (1)
-
BUSK & CO INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2019
Tidslinje (5)
-
AgroVertic ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
AgroVertic ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
Busk & Co. Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022
Blå bog (fortsat)
Anette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.07.2019 - Stadig aktiv
Ejer
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2022 - 12.12.2022
Reel ejer
25.10.2022 - 30.10.2023
Reel ejer
31.10.2023 - 15.09.2024
Reel ejer
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,02%
Anette Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Busk & Co. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem holdingselskabet Busk & Co. Holding ApS har Anette derfor også andele i AgroVertic ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anette Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BUSK & CO INTERNATIONAL ApS kunne fremvise et overskud på 449' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BUSK & CO INTERNATIONAL ApS kunne fremvise et underskud på 351' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.319' DKK (AgroVertic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24' DKK (Busk & Co. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.239' DKK (AgroVertic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Klaus Busk.