Jesper Renner Autzen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WORLDTRANS AEROSHIP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 67.542' DKK LEMAN A/S (2022) |
Største underskud: | -44.101' DKK LEMAN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 445.827' DKK LEMAN A/S (2019) |
Største gæld: | 359.764' DKK LEMAN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 597 årsværk hos LEMAN A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af LEMAN A/S (3 år 3 måneder) |
Seed: 268046802
Karrieren som erhvervsleder startede i 2019 i WORLDTRANS AEROSHIP A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Renner Autzen i 10 måneder, før fratrædelsen d. 2. juni 2020.
Dengang var virksomhedens branche indenfor speditører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juni 2020.
Direktørposter (1)
-
LEMAN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
IntraVAT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
IntraVAT ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
LEMAN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
FREIGHT SERVICES INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2020
Registreringsdato: 02.06.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - 02.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.07.2019 - 02.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 måneder fra 2019 til 2020 hos WORLDTRANS AEROSHIP A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.101' DKK (LEMAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 323.543' DKK (LEMAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 509' DKK (IntraVAT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bo Lindberg Andersen.