Jonas Skovgaard Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEAT PACKERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.142' DKK THORKILDS ApS (2023) |
Største underskud: | -1.795' DKK THORKILDS ApS (2018) |
Største egenkapital: | 702' DKK JARL Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.904' DKK THORKILDS ApS (2019) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos THORKILDS ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af THORKILDS ApS (2 år 5 måneder) |
Seed: 197653239
Det hele begyndte den dag i 2019 hos MEAT PACKERS ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Jonas Skovgaard Iversen i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 14. oktober 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et overskud på 180' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JARL Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Elbrønd Iversen Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
THORKILDS ApS
Via JARL Holding ApS -
Tank1 ApS
Via JARL Holding ApS -
JARL drift ApS
Via JARL Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JARL drift ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
JARL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
Elbrønd Iversen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2024
Tidslinje (9)
-
Elbrønd Iversen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
Elbrønd Iversen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
JARL drift ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.01.2020 - 10.11.2020
Ejer
19.04.2022 - 14.12.2022
Reel ejer
19.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.01.2020 - 10.11.2020
Ejerandel: 33,33%
Jonas Skovgaard Iversen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JARL Holding ApS (ejer pt. 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 702' DKK.
• Elbrønd Iversen Holding ApS (ejer pt. 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jonas Skovgaard Iversen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor THORKILDS ApS landede et overskud på 1.065' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.142' DKK (THORKILDS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 702' DKK (JARL Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (JARL drift ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Lasse Iver Wine Jensen.