Thomas Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Thomas Kristensen Holding 2019 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.546' DKK ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.231' DKK Anne Crone - Amagerbro & Bryggen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.151' DKK ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS) (2019) |
Største gæld: | 5.688' DKK ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Kristensen Holding 2019 ApS (5 år 1 måned) |
Seed: 1702277096
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2019 hos Thomas Kristensen Holding 2019 ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Kristensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu bestreddet i 5 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Kristensen Holding 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Thomas Kristensen Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2019
Tidslinje (4)
-
ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2021
Registreringsdato: 08.04.2021 -
ANNE CRONE A/S (Nu: Anne Crone City ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019 -
Thomas Kristensen Holding 2019 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2019
Registreringsdato: 16.08.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2021 - 14.08.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
01.11.2019 - 14.08.2024
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2019 - 08.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Kristensen Holding 2019 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Igennem holdingselskabet Thomas Kristensen Holding 2019 ApS har Thomas derfor også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Thomas Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Thomas Kristensen Holding 2019 ApS kunne offentliggøre et overskud på 718' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Thomas Kristensen Holding 2019 ApS kunne offentliggøre et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.571' DKK (Anne Crone Amager ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.192' DKK (Anne Crone - Amagerbro & Bryggen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.955' DKK (Anne Crone Amager ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.650' DKK (Anne Crone - Amagerbro & Bryggen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anne Louise Nørgaard Crone.