Ida Olivarius
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Focus Lighting Group Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.197' DKK Focus Lighting Group Holding ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 70.585' DKK Focus Lighting Group Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.214' DKK Focus Lighting Group Holding ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af IO HoldCo ApS (4 år 3 måneder) |
Seed: 1986987343
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 ved Focus Lighting Group Holding ApS i rollen som Ejer. Ida Olivarius købte en del af virksomheden d. 20. august 2019 og fik dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Ida af: Peter Olivarius, Alma Olivarius og Viggo Olivarius. Rollen som Ejer har Ida nu bestreddet i 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IO HoldCo ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Focus Lighting Group Holding ApS
Via IO HoldCo ApS -
FOCUS LIGHTING A/S
Via Focus Lighting Group Holding ApS -
FOCUS LIGHTING EJENDOMME ApS
Via Focus Lighting Group Holding ApS
Tidslinje (5)
-
S-VII POH ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
Focus Lighting Group Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
IO HoldCo ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020
Blå bog (fortsat)
Ida har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Ejer
04.05.2020 - 28.05.2020
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
20.08.2019 - 28.05.2020
Ejerandel: 15-19.99%
Ida Olivarius er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IO HoldCo ApS (ejer lige nu 99%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.763' DKK. Gennem holdingselskabet IO HoldCo ApS har Ida derfor også andele i Focus Lighting Group Holding ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Ida Olivarius, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Focus Lighting Group Holding ApS kunne fremvise et overskud på 6.603' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Peter Olivarius.