Line Debois Frejlev Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | MedicQuant ApS (Ejer) |
Største overskud: | 75' DKK MedicQuant ApS (2021) |
Største underskud: | -858' DKK MedicQuant ApS (2023) |
Største egenkapital: | 11.244' DKK MedicQuant ApS (2023) |
Største gæld: | 384' DKK MedicQuant ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MedicQuant ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MedicQuant ApS (5 år) |
Seed: 145902522
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 ved MedicQuant ApS i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaerne Malthe Hansen-Bruhn, Gothelf ApS at Line Debois Frejlev Nielsen stiftede MedicQuant ApS den dag i august 2019. Rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Line nu besiddet i 1 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 858' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Debois ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MedicQuant ApS
Via Debois ApS
Direktørposter (2)
-
Debois ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2020 -
MedicQuant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MedicQuant ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
MedicQuant ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
MedicQuant ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023 -
MedicQuant ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.08.2019 - 31.08.2020
Reel ejer
22.08.2019 - 08.05.2022
Direktør
22.08.2019 - 29.03.2023
Bestyrelsesmedlem
22.08.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.05.2022 - 30.03.2023
Direktør
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31%
Line Debois Frejlev Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Debois ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem sit holdingselskab Debois ApS har Line dermed også andele i MedicQuant ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Line Debois Frejlev Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MedicQuant ApS landede et overskud på 75' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MedicQuant ApS landede et underskud på 858' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 858' DKK (MedicQuant ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.244' DKK (MedicQuant ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Debois ApS).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Malthe Hansen-bruhn.