Gordon Worm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RB Ejendomme A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 37.708' DKK JOCA TRADING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -577' DKK RB GLASFIBER A/S (Nu: RB Ejendomme A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 73.159' DKK SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 107.698' DKK SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (5 år 1 måned) |
Seed: 1140993333
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2019 hos RB Ejendomme A/S (tidligere RB GLASFIBER A/S) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Gordon Worm Jensen i 4 år 1 måned, før stoppet d. 4. oktober 2023.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 969' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
JOCA TRADING A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
RB Ejendomme A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Postgården anno 1953 A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Søndergade 10, Struer ApS
Via Postgården anno 1953 A/S -
Cable Fun Struer ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Joca Ejendomme ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Birkeengen 37, Jyllinge ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (1)
-
SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2019
Registreringsdato: 14.08.2019
Blå bog (fortsat)
Gordon har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
14.08.2019 - 04.10.2023
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
14.08.2019 - 04.10.2023
Ejerandel: 10%
En af de forbindelser som går igen i Gordon' netværk er Søren Andersen Jensen.