Dennis Ahlmann Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | Bredegade 19 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 308' DKK Ahlmann Bolig ApS (2022-23) |
Største underskud: | -391' DKK F. AHLMANN HOLDING APS (2020) |
Største egenkapital: | 2.823' DKK F. AHLMANN HOLDING APS (2019) |
Største gæld: | 19.992' DKK Bredegade 19 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ahlmann Bolig ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bredegade 19 ApS (5 år) |
Seed: 1441967859
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 i Bredegade 19 ApS i rollen som Ejer og Direktør. Dennis Ahlmann Olsen købte en del af virksomheden d. 2. september 2019 og havde dermed en ejerandel på 25%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Dennis af: Anja Ahlmann, HOLDINGSELSKABET ANDERS AHLMANN ApS og F. AHLMANN HOLDING APS. Hvervet som Ejer og Direktør har Dennis nu bestreddet i 1 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 48' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bredegade 19 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Dennis Ahlmann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ahlmann Bolig ApS
Via Dennis Ahlmann Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Ahlmann Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2022 -
Bredegade 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2019 -
F. AHLMANN HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023 -
Dennis Ahlmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ahlmann Bolig ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
Dennis Ahlmann Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2023
Registreringsdato: 20.08.2023 -
Dennis Ahlmann Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2023
Registreringsdato: 20.08.2023
Blå bog (fortsat)
Dennis har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.12.2022 - 25.08.2023
Direktør og Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.09.2019 - 30.11.2022
Direktør
02.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34%
Dennis Ahlmann Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dennis Ahlmann Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Dennis Ahlmann Holding ApS har Dennis derfor også andele i Ahlmann Bolig ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dennis Ahlmann Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Ahlmann Bolig ApS kunne fremvise et overskud på 308' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bredegade 19 ApS kunne fremvise et underskud på 48' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 308' DKK (Ahlmann Bolig ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (Bredegade 19 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.054' DKK (F. AHLMANN HOLDING APS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 245' DKK (Ahlmann Bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Anders Ahlmann Olsen.