Stefano Mikael Briones Pino
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2019 - 19. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | SB Entreprise (Ejer) |
Største overskud: | 648' DKK Skov&Sanchez ApS (2021) |
Største underskud: | -784' DKK Coastgrass ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.660' DKK Coastgrass ApS (2021) |
Største gæld: | 614' DKK Skov&Sanchez ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Coastgrass ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SB Entreprise (5 år) |
Seed: 1248443553
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos SB Entreprise (tidligere Cykelportalen CPH) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Stefano Mikael Briones Pino der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Stefano i 5 år, inden stoppet den 3. september 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
The Lightman Group ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Coastgrass ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Coastgrass Service ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Skov&Sanchez ApS UNDER KONKURS
Via The Lightman Group ApS
Direktørposter (1)
-
Coastgrass Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024
Tidslinje (12)
-
Cykelportalen CPH (Nu: SB Entreprise) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Coastgrass ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Coastgrass ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Stefano har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2019 - 03.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
04.07.2024 - 19.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.04.2020 - 16.08.2023
Ejer
08.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.04.2020 - 16.08.2023
Reel ejer
08.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Stefano Mikael Briones Pino er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Lightman Group ApS (ejer pt. 100%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Igennem sit holdingselskab The Lightman Group ApS har Stefano dermed også ejerandele i Skov&Sanchez ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stefano Mikael Briones Pino, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Skov&Sanchez ApS fremviste et overskud på 648' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor The Lightman Group ApS fremviste et underskud på 4' DKK.