Christian Munch Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | CMN Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.084' DKK Lejeboligmægleren ApS (2023) |
Største underskud: | -90' DKK Kapture ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.424' DKK Lejeboligmægleren ApS (2022) |
Største gæld: | 1.663' DKK Lejeboligmægleren ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Lejeboligmægleren ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CMN Holding ApS (5 år) |
Seed: 901363065
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2019 i CMN Holding ApS (tidligere CMN Holding IVS) i hvervet som Direktør og Ejer. Christian Munch Nielsen købte sig ind i virksomheden den 6. september 2019 og havde en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Christian af: Juridisk Kontor DK ApS. Hvervet som Direktør og Ejer har Christian nu besiddet i 5 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 366' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CMN Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Lejeboligmægleren ApS
Via CMN Holding ApS -
LBM II ApS
Via Lejeboligmægleren ApS -
LBM III ApS
Via Lejeboligmægleren ApS -
LBM IIII ApS
Via Lejeboligmægleren ApS
Direktørposter (4)
-
LBM III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2024 -
Lejeboligmægleren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2021 -
CMN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019 -
LBM IIII ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
LBM II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2024 -
LBM III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2024 -
LBM IIII ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2024
Tidslinje (16)
-
LBM II ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
LBM III ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
LBM II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Lejeboligmægleren ApS -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Lejeboligmægleren ApS -
Direktør og Ejer
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.03.2024 - 19.03.2024
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Lejeboligmægleren ApS -
Direktør
15.02.2023 - 01.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Munch Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CMN Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 897' DKK. Gennem sit holdingselskab CMN Holding ApS har Christian dermed også andele i Lejeboligmægleren ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Christian Munch Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Lejeboligmægleren ApS landede et overskud på 2.084' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kapture ApS landede et underskud på 90' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.084' DKK (Lejeboligmægleren ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 90' DKK (Kapture ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.216' DKK (Lejeboligmægleren ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -50' DKK (Kapture ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Anders Brandstrup Teisner.