Christopher John Thompson
Erhvervsaktiv: | 21. aug. 2019 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Acquinex A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 78.020' DKK Acquinex A/S (2023) |
Største underskud: | -1.676' DKK Acquinex A/S (2020) |
Største egenkapital: | 106.865' DKK Acquinex A/S (2023) |
Største gæld: | 119.496' DKK Acquinex A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Acquinex A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Acquinex A/S (5 år) |
Seed: 129742372
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Christopher John Thompson. Sidste gang Christopher var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2019 ved Acquinex A/S i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. For helt nøjagtig 3 år 6 måneder siden. Denne rolle havde Christopher John Thompson i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 3. marts 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 78.020' DKK.
Tidslinje (2)
-
Acquinex A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Acquinex A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Morten Max Ginsborg Ibenfeldt.