Sebastian Vargas Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VS, Nykøbing Mors Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 460' DKK Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS) (2022) |
Største underskud: | -531' DKK Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 423' DKK Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS) (2022) |
Største gæld: | 4.847' DKK Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VS, Nykøbing Mors Holding ApS (2 år) |
Seed: 579099575
Det begyndte den dag i 2019 hos VS, Nykøbing Mors Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sebastian Vargas Ibsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Sebastian i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 30. august 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. oktober 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VS Mors Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MOT Booking System ApS
Via VS Mors Holding ApS
Direktørposter (1)
-
VS Mors Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MOT Booking System ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
MOT Booking System ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
VS Mors Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
VS Mors Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
Sebastian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2019 - 06.10.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.12.2020 - 21.04.2021
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
30.11.2020 - 30.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sebastian Vargas Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VS Mors Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab VS Mors Holding ApS har Sebastian dermed også andele i MOT Booking System ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Sebastian Vargas Ibsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 199' DKK (MOT Booking System ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 389' DKK (Dansk Outlet Nykøbing M ApS (Nu: Dansk Nykøbing M ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -116' DKK (MOT Booking System ApS).