Frederik Nordgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPHEK A/S (Ejer) |
Største overskud: | 101.888' DKK Artha Norcod III A/S (2020-21) |
Største underskud: | -128.374' DKK Artha Norcod A/S (2022) |
Største egenkapital: | 268.903' DKK Artha Norcod A/S (2021) |
Største gæld: | 16.142' DKK Artha Norcod A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordgaard Invest ApS (3 år 8 måneder) |
Seed: 34872224
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2019 ved SPHEK A/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Kristoffer Emil Eriksen, Frederik Svalgaard, Steffen Karmark Pedersen, Helle Margrethe Tvedegaard, SØLBÆK HOLDING ApS, SPT INVEST ApS at Frederik Nordgaard Hansen stiftede SPHEK A/S den dag i oktober 2019. Rollen som Ejer og Stifter har Frederik nu bestreddet i 1 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor havbrug. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.491' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordgaard Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPHEK A/S
Via Nordgaard Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Nordgaard Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2020
Tidslinje (38)
-
Codoff A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Artha Norcod III A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Artha Norcod A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Frederik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.02.2023 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 22.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Nordgaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nordgaard Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -170' DKK. Igennem holdingselskabet Nordgaard Invest ApS har Frederik derfor også ejerandele i SPHEK A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frederik Nordgaard Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor SPHEK A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.521' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Artha Norcod VI A/S kunne offentliggøre et underskud på 53.586' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.824' DKK (Artha Cod Ansvarligt Lån P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 126.949' DKK (Artha Norcod III A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 235.738' DKK (Artha Turf P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (Nordgaard Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Jan Severin Sølbæk.