Piratheep Rajendran
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rajendran Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.631' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2023) |
Største underskud: | -688' DKK Keepr ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 703' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2023) |
Største gæld: | 808' DKK Tjyve-Tjyve ApS (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Keepr ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rajendran Holding ApS (4 år 11 måneder) |
Seed: 251945354
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2019 ved Rajendran Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Piratheep Rajendran og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Piratheep nu bestreddet i 4 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rajendran Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Keepr ApS
Via Rajendran Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rajendran Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2019 -
Keepr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Tjyve-Tjyve ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2020 -
Keepr ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2024
Tidslinje (9)
-
Keepr ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
Keepr ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Keepr ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Piratheep har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2021 - 20.06.2023
Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - 01.01.2023
Direktør
28.12.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.01.2023 - 26.03.2024
Reel ejer
21.06.2023 - 27.03.2024
Bestyrelsesmedlem
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28%
Piratheep Rajendran er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rajendran Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 184' DKK. Gennem holdingselskabet Rajendran Holding ApS har Piratheep derfor også andele i Keepr ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Piratheep Rajendran, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Piratheep Rajendran har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Tjyve-Tjyve ApS der præsenterede et overskud på 2.631' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved Keepr ApS der præsenterede et underskud på 688' DKK.
Piratheep har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2020 til i dag hos Tjyve-Tjyve ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.631' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 676' DKK (Keepr ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 703' DKK (Tjyve-Tjyve ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 184' DKK (Rajendran Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Piratheep' netværk er Emma Olivia Lindroth.