Pernille Schoubo Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | Avobaren ApS (Ejer) |
Største overskud: | 252' DKK Avobaren ApS (2022) |
Største underskud: | -215' DKK Avobaren ApS (2021) |
Største egenkapital: | 35' DKK Avobaren ApS (2022) |
Største gæld: | 644' DKK Avobaren ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Avobaren ApS (4 år 2 måneder) |
Seed: 1392078248
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2019 hos Avobaren ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Ahmad Anwar Abdallah Jamil Mahmoud at Pernille Schoubo Povlsen stiftede Avobaren ApS den dag i september 2019. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Pernille i 9 måneder, inden stoppet den 28. juli 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor restauranter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022 viste et overskud på 252' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Avobaren ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (5)
-
Avobaren ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
Avobaren ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.07.2020
Registreringsdato: 29.07.2020 -
Avobaren ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Avobaren ApS landede et overskud på 252' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Avobaren ApS landede et underskud på 215' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Muhammed Mahmud Hasan.