Sandra Marsenic
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marsenic (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Borupgaard Gymnasium (2 år 4 måneder) |
Seed: 1399906974
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2019 ved Marsenic som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sandra Marsenic der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Sandra i 11 måneder, før fratrædelsen den 21. oktober 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen skønheds- og hudpleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. oktober 2020.
Tidslinje (4)
-
Dansk-eksjugoslavisk forening (Nu: Foreningen Drina)
Fratrådt som repræsentantDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Dansk-eksjugoslavisk forening (Nu: Foreningen Drina)
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Marsenic (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.10.2020
Registreringsdato: 21.10.2020
Blå bog (fortsat)
Sandra har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
31.08.2022 - 09.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.10.2019 - 21.10.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sandra' netværk er Signe Stobbelaers Cederstrøm.