Lucas Goncalves de Paula
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Robotto Co ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.086' DKK Robotto Co ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.699' DKK Robotto Co ApS (2021) |
Største gæld: | 4.491' DKK Robotto Co ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Robotto Co ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Robotto Co ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 1618600452
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2019 i Robotto Co ApS som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Jimu Holding IVS, Kenneth Richard Geipel, Iuliu Novac at Lucas Goncalves de Paula stiftede Robotto Co ApS den dag i november 2019. Hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter har Lucas nu besiddet i 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Robotto Co ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aero Dynamics ApS
Via Robotto Co ApS
Tidslinje (7)
-
Robotto Co ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021 -
Robotto Co ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
Robotto Co ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020
Blå bog (fortsat)
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Robotto Co ApS fremviste et underskud på 1.086' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lucas' netværk er Kenneth Richard Geipel.