Iuliu Novac
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Robotto Co ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.086' DKK Robotto Co ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.699' DKK Robotto Co ApS (2021) |
Største gæld: | 4.491' DKK Robotto Co ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Robotto Co ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Robotto Co ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 704246052
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2019 ved Robotto Co ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jimu Holding IVS, Kenneth Richard Geipel, Lucas Goncalves de Paula at Iuliu Novac stiftede Robotto Co ApS den dag i november 2019. Rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter har Iuliu nu besiddet i 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Robotto Co ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aero Dynamics ApS
Via Robotto Co ApS
Tidslinje (5)
-
Robotto Co ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021 -
Robotto Co ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
Robotto Co ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Robotto Co ApS landede et underskud på 1.086' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Iuliu' netværk er Kenneth Richard Geipel.