Morten Østergaard Stanbury
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stanbury Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 649' DKK Stenstan ApS (2023) |
Største underskud: | -2.618' DKK Unilei ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.527' DKK Unilei ApS (2022) |
Største gæld: | 5.283' DKK Unilei ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ECIT Group Services ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stanbury Invest ApS (4 år 10 måneder) |
Seed: 1633715450
Karrieren I Danmark startede i 2019 i Stanbury Invest ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Østergaard Stanbury og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Morten nu bestreddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 131' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stanbury Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Stenstan ApS
Via Stanbury Invest ApS -
ECIT Account A/S
Via Stenstan ApS -
Unilei ApS
Via ECIT Account A/S
Direktørposter (1)
-
Stanbury Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
ECIT Group Services ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ECIT Group Services ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
Unilei ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Unilei ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.12.2023 - 01.05.2024
Ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via ECIT Account A/S
Morten Østergaard Stanbury er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Stanbury Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 153' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Stenstan ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Morten Østergaard Stanbury, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Stanbury Invest ApS kunne fremvise et overskud på 131' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Unilei ApS kunne fremvise et underskud på 2.618' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 649' DKK (Stenstan ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.618' DKK (Unilei ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 683' DKK (Stenstan ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -513' DKK (Unilei ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Sebastian Maarbjerg Stengaard.