Lasse Nissen Hoffmann
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galler-Hoffmann Holding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.421' DKK RL Ventilation A/S (2020-21) |
Største underskud: | -9' DKK Galler-Hoffmann Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.544' DKK RL Ventilation A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.249' DKK RL Ventilation A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RL Ventilation A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Galler-Hoffmann Holding ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 1836316402
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2019 ved Galler-Hoffmann Holding ApS som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle har Lasse Nissen Hoffmann nu besiddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Galler-Hoffmann Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RL Ventilation A/S
Via Galler-Hoffmann Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Galler-Hoffmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
RL Ventilation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2020 -
Initium Entreprise A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Initium Entreprise A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
RL El & Teknik A/S (Nu: Feldstedt A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022 -
RL El & Teknik A/S (Nu: Feldstedt A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
25.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2021 - 17.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2019 - 25.05.2020
Bestyrelsesmedlem
16.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Lasse Nissen Hoffmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Galler-Hoffmann Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Igennem sit holdingselskab Galler-Hoffmann Holding ApS har Lasse dermed også ejerandele i RL Ventilation A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lasse Nissen Hoffmann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor RL Ventilation A/S fremviste et overskud på 1.158' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Galler-Hoffmann Holding ApS fremviste et underskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Louise Søbæk Galler.