Malene Størup
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN MARIEHJEMMENE (Direktør) |
Største overskud: | 6.791' DKK FONDEN MARIEHJEMMENE (2020) |
Største underskud: | -7.893' DKK FONDEN MARIEHJEMMENE (2022) |
Største egenkapital: | 60.855' DKK FONDEN MARIEHJEMMENE (2021) |
Største gæld: | 45.477' DKK FONDEN MARIEHJEMMENE (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FONDEN MARIEHJEMMENE (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FONDEN MARIEHJEMMENE (4 år 2 måneder) |
Seed: 1843576632
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 ved FONDEN MARIEHJEMMENE som Direktør. Rollen som Direktør havde Malene Størup i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 6.671' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
FONDEN MARIEHJEMMENE
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
FONDEN MARIEHJEMMENE
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Malene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.12.2019 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Heiner Lützen Ank.