Jens Mac Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VFS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.388' DKK VFS DENMARK A/S (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 76.039' DKK VFS DENMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 1.587.066' DKK VFS DENMARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos VFS DENMARK A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VFS DENMARK A/S (2 år 2 måneder) |
Seed: 1700242372
Karrieren som leder startede i 2019 ved VFS DENMARK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Mac Larsen i 1 år 8 måneder, før stoppet den 15. september 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor finansiel leasing. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 12.137' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
VFS DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
VFS DENMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
VFS DENMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
VFS DENMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jens Mac Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved VFS DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 20.666' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2021 til 2023 hos VFS DENMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anders Gunnar Brattelius.