Christian Høngaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2020 (4 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Capio A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.901.775' DKK WeCare Holding ApS (2018-19) |
Største underskud: | -18.522' DKK Capio A/S (2020) |
Største egenkapital: | 13.901.000' DKK WeCare Holding ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.322.485' DKK WeCare Holding ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 423 årsværk hos Capio A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CIDRON CAPITAL HOLDING ApS (4 år 7 måneder) |
Seed: 1185749410
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2020 i Capio A/S (tidligere Capio CFR A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Christian Høngaard i 3 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2023.
Nu opererer virksomheden indenfor hospitaler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 10.765' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CIDRON CAPITAL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
CIDRON CAPITAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2020 -
Capio A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
alles Lægehus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024 -
WeCare Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2024 -
WeCare2 Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2024 -
VIKTEAM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024
Tidslinje (25)
-
WeCare2 Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
WeCare Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
alles Lægehus A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2021 - 16.10.2023
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2021 - 16.10.2023
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.01.2020 - 30.06.2023
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2021 - 16.06.2023
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Høngaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CIDRON CAPITAL HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -62' DKK. Gennem sit holdingselskab CIDRON CAPITAL HOLDING ApS har Christian dermed også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Høngaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Høngaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i VIKTEAM A/S der præsenterede et overskud på 6.448' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i WeCare Holding ApS der præsenterede et underskud på 8.913' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2021 til 2023 hos VIKTEAM A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.230' DKK (Bookingplatform ApS (Nu: Sundhedspartneren ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -62' DKK (CIDRON CAPITAL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.637' DKK (Bookingplatform ApS (Nu: Sundhedspartneren ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Capio Group Services AB.