Rasmus Borreskov Fossing
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Finansforbundet i Nykredit (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Finansforbundet i Nykredit (4 år 10 måneder) |
Seed: 55872724
Det startede i 2019 hos Finansforbundet i Nykredit (tidligere Finansforbundet NYKREDS) i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Rasmus Borreskov Fossing nu bestreddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (2)
-
NYKREDIT REALKREDIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2024 -
NYKREDIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Velliv Foreningen F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
NYKREDIT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
NYKREDIT REALKREDIT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.12.2022 - 05.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - 21.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2020 - 20.03.2024
Bestyrelsesmedlem
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til 2024 hos NYKREDIT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Susanne Schleppegrel Sørensen.