Morten Jaksland
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2020 (4 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Padellife ApS (Ejer) |
Største overskud: | 396' DKK Padellife ApS (2020) |
Største underskud: | -606' DKK Padellife ApS (2023) |
Største egenkapital: | 732' DKK Padellife ApS (2022) |
Største gæld: | 7.656' DKK Padellife ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Padellife ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jaksland Holding ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 1909084691
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2020 ved Padellife ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaerne WIEGANDT HOLDING ApS, Racket Coaching & Consulting ApS at Morten Jaksland stiftede Padellife ApS den dag i januar 2020. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Morten nu besiddet i 1 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et underskud på 606' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jaksland Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Padellife ApS
Via Jaksland Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Padellife ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2021 -
Jaksland Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Padellife ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
Padellife ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2021
Registreringsdato: 28.05.2021 -
Padel to the Medal ApS (Nu: Padelevent ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2021
Registreringsdato: 04.04.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.01.2020 - 31.05.2021
Direktør
28.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
08.12.2020 - 01.02.2021
Ejer
02.02.2021 - 04.04.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Morten Jaksland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jaksland Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -35' DKK. Gennem sit holdingselskab Jaksland Holding ApS har Morten dermed også andele i Padellife ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Jaksland, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Padellife ApS landede et overskud på 396' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Padellife ApS landede et underskud på 606' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 606' DKK (Padellife ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 257' DKK (Padellife ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 14' DKK (Padel to the Medal ApS (Nu: Padelevent ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Chris Høiriis-andersen.