Rasmus Lybech Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2020 (4 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Food Explore ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -170' DKK Food Explore ApS (2023) |
Største egenkapital: | 45' DKK Food Explore Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 408' DKK Food Explore ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Food Explore ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lybech Consult Holding ApS (4 år 8 måneder) |
Seed: 2014893244
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2020 i Food Explore ApS som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Rasmus Lybech Jensen i 1 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 170' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lybech Consult Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Food Explore Holding ApS
Via Lybech Consult Holding ApS -
Food Explore ApS
Via Food Explore Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lybech Consult Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2020 -
Food Explore ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2020 -
Food Explore Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Food Explore Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
Food Explore Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
Lybech Consult Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.01.2020 - 18.08.2022
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
20.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43% -
Reel ejer
20.01.2020 - 31.10.2021
Direktør
20.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Rasmus Lybech Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lybech Consult Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Food Explore Holding ApS (43%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Rasmus Lybech Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Food Explore ApS fremviste et underskud på 170' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 170' DKK (Food Explore ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Lybech Consult Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -117' DKK (Food Explore ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Phine Katrine Kjær Wiborg.