Rasmus Kudsk Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buksager R Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 51.748' DKK Buksager JR Invest VHB ApS (2022-23) |
Største underskud: | -19' DKK Buksager JR Invest ApS (2019) |
Største egenkapital: | 52.185' DKK Buksager JR Invest VHB ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.935' DKK Buksager JR Invest V ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Buksager JR Invest VHB ApS (2 år 2 måneder) |
Seed: 933120872
Karrieren som leder startede i 2019 ved Buksager R Invest ApS i rollen som Ejer. Rasmus Kudsk Ibsen købte en del af virksomheden d. 10. december 2019 og havde dermed en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Rasmus af: Jens Bak Ibsen. Rollen som Ejer bestred Rasmus i 2 år, før stoppet den 20. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2020-21 som viste et overskud på 5' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Buksager JR Invest VHB ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Buksager JR Invest V ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Buksager Invest ApS
Via Buksager JR Invest VHB ApS -
VHB Holding A/S
Via Buksager Invest ApS -
KBH Nordvest ApS
Via Buksager JR Invest V ApS -
Lundsby Buksager Invest ApS
Via Buksager JR Invest V ApS -
VBI Invest ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Lundsby Buksager Invest ApS
Tidslinje (6)
-
Buksager JR Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Buksager JR Invest V ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Buksager JR Invest VHB ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Ejer
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.12.2021 - 07.07.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
10.12.2019 - 20.12.2021
Ejerandel: 100%
Rasmus Kudsk Ibsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Buksager JR Invest VHB ApS (ejer lige nu 49%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 52.185' DKK.
• Buksager JR Invest V ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 52.185' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rasmus Kudsk Ibsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Buksager JR Invest VHB ApS kunne fremvise et overskud på 51.748' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Buksager R Invest ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 51.748' DKK (Buksager JR Invest VHB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 52.185' DKK (Buksager JR Invest VHB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 29.334' DKK (Buksager JR Invest V ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jens Bak Ibsen.