Jürgen Harry Goldinger
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maico Nordic A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.382' DKK INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.666' DKK INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 13.728' DKK INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Største gæld: | 18.197' DKK INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Maico Nordic A/S (3 år 10 måneder) |
Seed: 1823645189
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2020 i Maico Nordic A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jürgen Harry Goldinger i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 8. januar 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 kunne vise et overskud på 644' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. januar 2024.
Bestyrelsesposter (1)
-
Maico Nordic A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2023
Tidslinje (3)
-
Maico Nordic A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
Maico Nordic A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jürgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2020 - 08.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jürgen Harry Goldinger har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i INVENTILATE A/S (Nu: Maico Nordic A/S) der præsenterede et overskud på 3.382' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Maico Nordic A/S der præsenterede et underskud på 349' DKK.
Jürgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2020 til 2024 hos Maico Nordic A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jürgen' netværk er Bo Hansen.