Heine Michael Andreasen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2020 - 22. nov. 2022 |
Karrieren startede hos: | PROTECT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.879' DKK PROTECT A/S (2021) |
Største underskud: | -2.047' DKK PROTECT A/S (2019) |
Største egenkapital: | 17.619' DKK PROTECT A/S (2023) |
Største gæld: | 22.881' DKK PROTECT A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos PROTECT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af PROTECT A/S (4 år 7 måneder) |
Seed: 736213938
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2020 i PROTECT A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Heine Michael Andreasen nu besiddet i 4 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.377' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PROTECT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
PROTECT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
PROTECT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020
Blå bog (fortsat)
Heine Michael Andreasen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i PROTECT A/S der præsenterede et overskud på 5.347' DKK.
Heine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 måned fra 2020 til 2020 hos PROTECT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Heine' netværk er Mette Grunnet.