Lis Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Isoleringsmaskinen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.598' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2021) |
Største underskud: | -125' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.763' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Største gæld: | 2.718' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Isoleringsmaskinen A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Isoleringsmaskinen A/S (2 år 10 måneder) |
Seed: 1601655425
Karrieren som erhvervsperson startede i 2020 i Isoleringsmaskinen A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lis Christiansen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 6. december 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 123' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Isoleringsmaskinen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2022
Tidslinje (3)
-
Isoleringsmaskinen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Isoleringsmaskinen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
Isoleringsmaskinen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lis Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Isoleringsmaskinen A/S der præsenterede et overskud på 1.598' DKK.
Lis har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2020 til 2022 hos Isoleringsmaskinen A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Lars Hans Christiansen.