Thomas Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2020 (4 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Schmidt Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.938' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Største underskud: | -611' DKK IT Confidence A/S (2021) |
Største egenkapital: | 3.346' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Største gæld: | 2.932' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos IT Confidence A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Schmidt Holding ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 198586298
Erhvervskarrieren startede i 2020 ved Thomas Schmidt Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Schmidt og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Thomas nu bestreddet i 4 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Schmidt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IT Confidence A/S
Via Thomas Schmidt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Thomas Schmidt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2020 -
IT Confidence A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
IT Confidence A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
IT Confidence A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
IT Confidence A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
IT Confidence A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - 01.10.2020
Reel ejer
01.04.2020 - 27.11.2023
Bestyrelsesmedlem
02.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
19.10.2023 - 31.05.2024
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,25%
Thomas Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Schmidt Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Gennem holdingselskabet Thomas Schmidt Holding ApS har Thomas derfor også andele i IT Confidence A/S (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Schmidt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor IT Confidence A/S kunne fremvise et overskud på 1.938' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Thomas Schmidt Holding ApS kunne fremvise et underskud på 44' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.938' DKK (IT Confidence A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Thomas Schmidt Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.346' DKK (IT Confidence A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Thomas Schmidt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Erik Hugo Schultz.