Ellen Louise Miland Peytz
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAN03 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 39.282' DKK IVAN03 ApS (2022) |
Største underskud: | -3' DKK ELMP ApS (2020) |
Største egenkapital: | 48.184' DKK IVAN03 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.415' DKK ELMP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELMP ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 406710461
Karrieren som leder begyndte den dag i 2019 ved IVAN03 ApS i hvervet som Ejer. Ellen Louise Miland Peytz købte sig ind i virksomheden den 20. december 2019 og havde en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Ellen af: Christian Frode Peytz og Frederik Nikolaj Miland Peytz. Rollen som Ejer har Ellen nu besiddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELMP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
IVAN03 ApS
Via ELMP ApS -
Intellitech Systems A/S
Via IVAN03 ApS -
Alfabet ApS
Via IVAN03 ApS -
THE 3D GROUP A/S
Via Alfabet ApS -
3D PRINTHUSET A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
3D Printhuset PRO A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via 3D PRINTHUSET A/S -
3D PRINT SCANDINAVIA A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
JewelryStudios.com A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
Cobod Holding A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
COBOD International A/S
Via Cobod Holding A/S -
ARCHIBOD A/S
Via Cobod Holding A/S -
PeytzMail A/S
Via Alfabet ApS -
INLEAD ApS
Via Alfabet ApS -
Beatmongers ApS
Via IVAN03 ApS -
Karla ApS
Via IVAN03 ApS -
Unifiers ApS
Via IVAN03 ApS -
Paqle ApS
Via Unifiers ApS
Direktørposter (1)
-
ELMP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020
Tidslinje (6)
-
Ivan03 Holding 1 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
ELMP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
ELMP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020
Blå bog (fortsat)
Ellen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.12.2020 - 14.12.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
20.12.2019 - 11.12.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Ellen Louise Miland Peytz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELMP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.128' DKK. Gennem sit holdingselskab ELMP ApS har Ellen dermed også andele i IVAN03 ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ellen Louise Miland Peytz, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor IVAN03 ApS landede et overskud på 2.161' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ELMP ApS landede et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.870' DKK (IVAN03 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.184' DKK (IVAN03 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.128' DKK (ELMP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ellen' netværk er Christian Frode Peytz.