Frederik Nikolaj Miland Peytz
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAN03 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 39.282' DKK IVAN03 ApS (2022) |
Største underskud: | -3' DKK Wagner12 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 48.184' DKK IVAN03 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.418' DKK Wagner12 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wagner12 ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1735185817
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2019 ved IVAN03 ApS i hvervet som Ejer. Frederik Nikolaj Miland Peytz købte sig ind i virksomheden den 20. december 2019 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Frederik af: Christian Frode Peytz og Ellen Louise Miland Peytz. Rollen som Ejer har Frederik nu besiddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wagner12 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
IVAN03 ApS
Via Wagner12 ApS -
Intellitech Systems A/S
Via IVAN03 ApS -
Alfabet ApS
Via IVAN03 ApS -
THE 3D GROUP A/S
Via Alfabet ApS -
3D PRINTHUSET A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
3D Printhuset PRO A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via 3D PRINTHUSET A/S -
3D PRINT SCANDINAVIA A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
JewelryStudios.com A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
Cobod Holding A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
COBOD International A/S
Via Cobod Holding A/S -
ARCHIBOD A/S
Via Cobod Holding A/S -
PeytzMail A/S
Via Alfabet ApS -
INLEAD ApS
Via Alfabet ApS -
Beatmongers ApS
Via IVAN03 ApS -
Karla ApS
Via IVAN03 ApS -
Unifiers ApS
Via IVAN03 ApS -
Paqle ApS
Via Unifiers ApS
Direktørposter (1)
-
Wagner12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020
Tidslinje (6)
-
Ivan03 Holding 1 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
Wagner12 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
Wagner12 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.12.2020 - 14.12.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
20.12.2019 - 11.12.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Frederik Nikolaj Miland Peytz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wagner12 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.154' DKK. Gennem sit holdingselskab Wagner12 ApS har Frederik dermed også andele i IVAN03 ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frederik Nikolaj Miland Peytz, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor IVAN03 ApS landede et overskud på 2.161' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Wagner12 ApS landede et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.870' DKK (IVAN03 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.184' DKK (IVAN03 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.154' DKK (Wagner12 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Christian Frode Peytz.