Tine Friis Gade
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 629' DKK Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (2022) |
Største underskud: | -754' DKK Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (2023) |
Største egenkapital: | 44.442' DKK Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (2022) |
Største gæld: | 5.843' DKK Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (3 år 1 måned) |
Seed: 410070041
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2020 i Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tine Friis Gade i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 16. maj 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 754' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Medlem)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2020
Registreringsdato: 27.03.2020
Blå bog (fortsat)
Tine Friis Gade har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S der præsenterede et overskud på 629' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S der præsenterede et underskud på 754' DKK.
Tine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2020 til 2023 hos Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S.
En af de forbindelser som går igen i Tine' netværk er Laila Albæk Salem Køj.