Mads Brandt Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | COWI HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 249.000' DKK COWI HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.653.000' DKK COWI HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 1.179.644' DKK COWI HOLDING A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COWI HOLDING A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 193543867
Karrieren i erhvervslivet startede i 2020 i COWI HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Brandt Rasmussen i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 19. marts 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 249.000' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
COWI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
COWI HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
COWI HOLDING A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
COWI HOLDING A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2020
Registreringsdato: 26.03.2020
Blå bog (fortsat)
Mads Brandt Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i COWI HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 249.000' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til 2024 hos COWI HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Jens Højgaard Christoffersen.