Leonardo David Passadore
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lima Empanadas ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10' DKK Lima Empanadas ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.576' DKK Lima Empanadas ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 534' DKK Lima Empanadas ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.804' DKK Lima Empanadas ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Lima Empanadas ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Pannies ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 251053409
Karrieren i erhvervslivet startede i 2020 i Lima Empanadas ApS i rollen som Ejer. Leonardo David Passadore købte en del af virksomheden d. 2. april 2020 og havde dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Leonardo af: MJI Invest ApS. Hvervet som Ejer har Leonardo nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pannies ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Pannies ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Pannies ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
Pannies ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Blå bog (fortsat)
Leonardo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2020 - 22.03.2024
Reel ejer
21.09.2020 - 12.10.2020
Ejer
13.10.2020 - 08.09.2021
Ejer
09.09.2021 - 29.01.2023
Ejer
30.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - 12.02.2024
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
02.04.2020 - 12.05.2020
Ejerandel: 30%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Pannies ApS kunne fremvise et underskud på 535' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Leonardo' netværk er Poul Erik Andersen.