Brian Pamperin Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lille Strandvej Invest Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.276' DKK Realmæglerne Hellerup, Gentofte og Vangede ApS (Nu: RealMæglerne Hellerup ApS) (2021) |
Største underskud: | -408' DKK Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.022' DKK Realmæglerne Hellerup, Gentofte og Vangede ApS (Nu: RealMæglerne Hellerup ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.529' DKK Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Realmæglerne Hellerup, Gentofte og Vangede ApS (Nu: RealMæglerne Hellerup ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lille Strandvej Invest Holding ApS (4 år 5 måneder) |
Seed: 415862628
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2020 ved Lille Strandvej Invest Holding ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Brian Pamperin Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Brian nu besiddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 55' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lille Strandvej Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS
Via Lille Strandvej Invest Holding ApS -
RealMæglerne Hellerup ApS
Via Lille Strandvej Invest Holding ApS -
Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS
Via Lille Strandvej Invest Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lille Strandvej Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Lille Strandvej Invest Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2020
Registreringsdato: 15.04.2020 -
Lille Strandvej Invest Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2020
Registreringsdato: 15.04.2020
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.08.2021 - 01.06.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.04.2020 - 01.06.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.04.2020 - 01.06.2023
Ejerandel: 50%
Brian Pamperin Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lille Strandvej Invest Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 834' DKK. Gennem sit holdingselskab Lille Strandvej Invest Holding ApS har Brian dermed også andele i Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS (20-24.99%), RealMæglerne Hellerup ApS (20-24.99%) og Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Brian Pamperin Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Lille Strandvej Invest Holding ApS landede et overskud på 812' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Lille Strandvej Invest Holding ApS landede et underskud på 227' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 322' DKK (Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (Realmæglerne Hellerup, Gentofte og Vangede ApS (Nu: RealMæglerne Hellerup ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 834' DKK (Lille Strandvej Invest Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 154' DKK (Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Kenneth Røien Petersen.